LONGBOROUGH FESTIVAL OPERA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, maintain, improve and advance education of the public through support and encouragement of the art of music. To promote, maintain, improve and advance education of the local community by organising and conducting performances of opera and collaborating with local schools, music students to providing opportunities to attend workshops, rehearsals, performances
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£3,563,660
Roddion a chymynroddion | £1.14m | |
Weithgareddau elusennol | £1.55m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £245.30k | |
Buddsoddiadau | £13.11k | |
Arall | £615.81k |
Cyfanswm gwariant:
£3,473,281
Codi arian | £80.20k | |
Weithgareddau elusennol | £3.39m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £80.20k | |
Gwariant elusennol | £3.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £90.38k |
Pobl

9 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 25 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156439 THE SIR MICHAEL MCWILLIAM FOUNDATION
- 02 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Miles Mosely | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
Joseph Pillman | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Iain James Hasnip | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|||||
Stephen Leslie Barter | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|||||
MRS E M B GRAHAM | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Annita Clinton | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Alexandra Mackesy | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Leo Martin Robert Graham | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.69m | £2.35m | £2.85m | £3.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £795.81k | £2.03m | £2.37m | £2.50m | £3.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.07m | £1.32m | £1.12m | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £660 | £114.06k | £161.13k | £202.52k | £245.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.54k | £503.92k | £873.56k | £1.07m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £181 | £313 | £2.64k | £13.11k | |
|
Incwm - Arall | £1.31k | £0 | £0 | £450.04k | £615.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £109.00k | £12.84k | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £795.73k | £1.97m | £2.30m | £2.42m | £3.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £59.05k | £72.39k | £82.46k | £80.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £13.09k | £37.73k | £46.41k | £45.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £81 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.68k | £5.17k | £7.41k | £34.46k | £108.94k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.46m | £1.13m | £1.16m | £1.42m | £1.44m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £125.51k | £124.36k | £173.88k | £112.88k | £123.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 DECEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED (THE OBJECTS) ARE SUCH OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING):- 1) TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE SUPPORT AND ENCOURAGEMENT OF THE ART OF MUSIC (INCLUDING OPERA, CHAMBER MUSIC, SINGING AND ALL FORMS CONSTITUTING IN WHOLE OR IN PART OF MUSIC) BY PROVIDING, PRESENTING, PRODUCING, ORGANISING, MANAGING AND CONDUCTING PERFORMANCES OF OPERA, MUSIC RECITALS AND CONCERTS OF CULTURAL VALUE TO THE COMMUNITY, AND IN PARTICULAR FOR THE PROMOTION, ENCOURAGEMENT AND APPRECIATION OF OPERA; AND 2) TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE LOCAL COMMUNITY (IN PARTICULAR PROFESSIONAL MUSIC STUDENTS, PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL PUPILS) BY THE ORGANISING, MANAGING AND CONDUCTING OF PERFORMANCES OF OPERA IN COLLABORATION WITH LOCAL SCHOOLS, BY PROVIDING MASTER CLASSES IN SINGING FOR PROFESSIONAL MUSIC STUDENTS AND LOCAL SCHOOL PUPILS AND PROVIDING WORK EXPERIENCE FOR THESE STUDENTS AND PUPILS RELATING TO THE ORGANISATION AND PRESENTATION OF MUSICAL PERFORMANCES TOGETHER WITH THE OPPORTUNITY FOR THEM TO ATTEND REHEARSAL SESSIONS.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEW BANKS FEE
LONGBOROUGH
MORETON-IN-MARSH
GL56 0QF
- Ffôn:
- 01451 830 292
- E-bost:
- admin@lfo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window