Hanes ariannol THAMES VALLEY AIR AMBULANCE
Rhif yr elusen: 1084910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.76m | £8.71m | £9.71m | £13.85m | £11.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.60m | £8.72m | £9.02m | £14.95m | £11.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.56m | £4.42m | £5.52m | £7.63m | £6.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.83k | £84.25k | £4.00m | £6.03m | £4.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.92m | £4.00m | £3.96k | £0 | £12.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £192.58k | £207.32k | £191.48k | £204.52k | £106.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £809.15k | £899.00k | £1.47m | £2.64m | £2.39m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.80m | £5.29m | £6.01m | £9.69m | £7.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.55m | £3.43m | £3.01m | £5.25m | £4.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £96.21k | £119.36k | £210.27k | £358.60k | £325.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.54k | £8.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.26m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.