Hanes ariannol PONTFADOG CP SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1085569
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2004 31/10/2007 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010
Cyfanswm Incwm Gros £3.05k £2.27k £5.68k £1.99k £1.54k
Cyfanswm gwariant £1.77k £1.09k £3.60k £1.99k £1.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A