ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF LIGHTHOUSE KEEPERS
Rhif yr elusen: 1089142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL HARGREAVES | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Frank Beamish | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Bridget Alison Box | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Jill Murphy | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Ian Hogarth | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Sarah Louise Kerr | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
DR Stephen Pickles | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Linda Sunderland | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||
John Best | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||
Rodney Jagelman | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||
David Kelman Taylor | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
||||
ROY THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DAVE WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.