NEW CENTURY ARTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing training, support, resources, and networking opportunities for early-career talent in the creative industries and arts. Looking to set up an online forum where people can swap ideas, advice, and contacts, as well as setting up their own projects. Also developing new creative work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 13 Awst 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.10k | £4.53k | £0 | £1.24k | £513 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.18k | £4.08k | £52 | £1.19k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | 20 Ebrill 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 18 Mawrth 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 FEBRUARY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 FEBRUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE PERFORMING ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF WORKSHOPS, CONCERT PERFORMANCES, PRESENTATIONS, READINGS, SEMINARS AND CLASSES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, THE UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window