HOSSEINIEH FOUNDATION FOR ISLAMIC EDUCATION AND WELFARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) To promote and propagate Islam, the religion of Allah (SWT), as thought by the Prophet Mohammad (P.B.U.H.) and the Holly Ahlul-bait. b) to promote the benefit of the inhabitants of Bristol by advancing education and providing facilities in the interest of social welfare with the object of improving the education of life for the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- DARUL-IMAAN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ghulam qasim shah | Cadeirydd | 05 May 2019 |
|
|
||||
NASIR SHIEKH | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
ZOHAIB HASSAN Co TREAS | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
SYED NAJAF SAJJAD HUSSAIN JOINT-SEC | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
SYED ALI SHAH | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
imran hussein | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
Rizwan Hussain | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
MR Naeem | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
Mobeen Ali | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
Manzoor Hussain | Ymddiriedolwr | 01 October 1999 |
|
|
||||
Jevade Sadiq | Ymddiriedolwr | 01 October 1999 |
|
|
||||
Syed Asghar Shah | Ymddiriedolwr | 01 October 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.10k | £12.27k | £14.77k | £20.15k | £29.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.10k | £12.24k | £9.90k | £23.54k | £25.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Mawrth 2022 | 421 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Mawrth 2022 | 421 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/07/2000 AS AMENDED ON 21/05/2001
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE AND PROPAGATE ISLAM, THE RELIGION OF ALLAH (SWT), AS TAUGHT BY THE PROPHET MOHAMMED (P.B.U.H.) AND THE HOLY AHLUL-BAIT. B) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BRISTOL BY ADVANCING EDUCATION AND PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE INHABITANTS OF BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Apsley Street
Eastville
Bristol
BS5 6SP
- Ffôn:
- 01174012239
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window