Hanes ariannol SHIRE OAK (LEEDS) DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1084927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.01k £51.65k £52.87k £63.89k £62.03k
Cyfanswm gwariant £69.15k £36.37k £51.47k £77.69k £66.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.05k £8.00k N/A N/A