Hanes ariannol CHARLTON DOWN VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1097442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £31.92k £37.46k £26.19k £48.58k £30.56k
Cyfanswm gwariant £54.99k £23.67k £29.33k £86.02k £40.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.00k £24.14k N/A N/A