DEBRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote research for the benefit of the public into the cause, nature, treatment and cure of Epidermolysis Bullosa and other related medical conditions. To relieve physical and mental illness and distress among persons suffering from EB by the provision of practical advice, guidance and support for the persons responsible for their welfare
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£18,228,440
Roddion a chymynroddion | £5.53m | |
Weithgareddau elusennol | £11.83k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £12.54m | |
Buddsoddiadau | £97.46k | |
Arall | £48.67k |
Cyfanswm gwariant:
£18,891,360
Codi arian | £14.49m | |
Weithgareddau elusennol | £4.40m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £101,554 o 58 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £14.49m | |
Gwariant elusennol | £4.40m |
Pobl

368 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
1200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES FRANCIS IRVINE | Cadeirydd | 30 September 2011 |
|
|
||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Laura Briggs | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Katy Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Deborah Anne Install | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Daniel William Mundy | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Simone Bunting | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Simon Colin Talbot | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
MICHAEL PARRY THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Carly Fields | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Christo Kapourani | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Rev David Bendor-Samuel | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.80m | £11.41m | £13.32m | £16.42m | £18.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.00m | £13.78m | £12.50m | £15.97m | £18.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.09m | £2.43m | £77.91k | £101.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.36m | £4.28m | £4.61m | £4.01m | £5.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.32m | £7.03m | £8.65m | £12.25m | £12.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.30k | £18.21k | £20.44k | £28.41k | £11.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.54k | £47.40k | £14.56k | £5.47k | £97.46k | |
|
Incwm - Arall | £34.43k | £38.15k | £19.74k | £121.87k | £48.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £184.76k | £257.18k | £12.58k | £409.67k | £513.28k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.11m | £2.85m | £1.89m | £2.64m | £4.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.89m | £10.94m | £10.61m | £13.33m | £14.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.23k | £23.53k | £41.01k | £39.91k | £31.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.11m | £895.42k | £0 | £0 | £1.26m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.26m | £1.08m | £1.01m | £1.29m | £1.44m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £3 | |
|
Cyfanswm asedau | £8.66m | £6.87m | £6.99m | £7.00m | £6.25m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.57m | £4.96m | £4.20m | £4.04m | £4.10m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/12/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/05/2014 as amended on 09 Apr 2022 as amended on 18 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC INTO THE CAUSE, NATURE, TREATMENT AND CURE OF EPIDERMOLYSIS BULLOSA AND OTHER RELATED MEDICAL CONDITIONS AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; AND 2) TO RELIEVE PHYSICAL AND MENTAL ILLNESS AND DISTRESS AMONG PERSONS SUFFERING FROM THE SAID CONDITION BY THE PROVISION OF PRACTICAL ADVICE, GUIDANCE AND SUPPORT FOR THE PERSONS RESPONSIBLE FOR THEIR WELFARE AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE COMMITTEE SHALL DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
D E B R A
The Capitol Building
Oldbury
BRACKNELL
RG12 8FZ
- Ffôn:
- 01344771961
- E-bost:
- debra@debra.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window