Dogfen lywodraethu SKILLS AND EDUCATION GROUP AWARDS LIMITED
Rhif yr elusen: 1086947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/11/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/07/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/05/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PERSONS AND ADULTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.