ymddiriedolwyr SKILLS AND EDUCATION GROUP AWARDS LIMITED
Rhif yr elusen: 1086947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Clipson | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|||||
Stuart George James | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||
Stewart Michael Segal | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Daphne Saxelby | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Elise Temple | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Mark Russell Holden | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Audrey Martha Traynor | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Jeremy Scorer | Ymddiriedolwr | 26 April 2002 |
|
|
||||
Skills and Education Group | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.