THE HORBURY HERITAGE COMMUNITY BUILDING PRESERVATION AND MANAGEMENT TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Horbury Heritage Trust, on behalf of the community, is watchful of land, listed and non-listed buildings within Horbury. It is trustee of Primrose Hall Charity. The hall is a vibrant community assett employing a part-time Caretaker and Hall Administrator with voluntary helpers. It is also in the process of negotiating a lease with Wakefield Council to take over management of Green Park, Horbury.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 09 Mai 2002: Cofrestrwyd
- HORBURY HERITAGE TRUST LTD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHARLES CUDWORTH | Cadeirydd | 19 August 2002 |
|
|||||||
Thomas William Randall | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||||
Sandra Walker | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||||
Christopher John Randall | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||
Irene Marion Randall | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||
KEITH STANLEY FORMAN | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|||||||
CHRISTINE MARGARET CUDWORTH | Ymddiriedolwr | 14 December 2000 |
|
|||||||
ELIZABETH ANN WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88 | £24 | £2.66k | £19.03k | £15.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £13 | £13 | £1.27k | £6.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 DECEMBER 2000 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTIONS DATED 22 MARCH 2002, 3 DECEMBER 2002 AND 15 MARCH 2005 as amended on 23 May 2019 as amended on 27 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
The object of the charity is to preserve for the benefit of the people of Horbury and of the Nation, the historical uses, and architectural and constructional heritage that may exist in and around Horbury in buildings (including any building as defined in Section 336 of the Town and Country Planning Act 1990) of particular beauty or historical, architectural, constructional or local interest, together with land and land use.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 BEECHWOOD GROVE
HORBURY
WAKEFIELD
WF4 5JQ
- Ffôn:
- 01924272619
- E-bost:
- heritagetrusthorbury@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window