Hanes ariannol THE MURRAY-SMITH LAIRD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1088766
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.00k £31.25k £15.00k £23.75k £25.00k
Cyfanswm gwariant £23.00k £31.50k £22.50k £23.00k £27.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A