Hanes ariannol VOLUNTEERING BRADFORD
Rhif yr elusen: 1085218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.89k | £87.89k | £76.99k | £88.22k | £2.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.03k | £76.33k | £87.95k | £79.79k | £78.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.92k | £2.92k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.89k | £83.97k | £68.07k | £83.94k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.