VOLUNTEERING BRADFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Local Volunteering Development Agency for the Bradford District and surrounding areas. Provides information about volunteering opportunities to the general public. Provides information, advice and support to organisations in all aspects of involving and managing volunteers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,382 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
95 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Forrest | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Habad Mahmood Khan | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Rowena Herbert | Ymddiriedolwr | 13 September 2019 |
|
|||||
AMIT BHAGWAT | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||
JEFFREY THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.89k | £76.99k | £88.22k | £2.89k | £10.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.33k | £87.95k | £79.79k | £78.86k | £89.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.92k | £2.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.97k | £68.07k | £83.94k | N/A | £10.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 DECEMBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 MARCH 2005 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 26 MAY 2005 as amended on 23 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BRADFORD NORTH, BRADFORD SOUTH, BRADFORD WEST AND SHIPLEY CONSTITUENCIES BY ASSOCIATING TOGETHER THE INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS TO PROMOTE VOLUNTARY WORK AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE VOLUNTEERS BY PROVIDING ADVICE INFORMATION AND ASSISTANCE WHERE APPROPRIATE
Maes buddion
BRADFORD NORTH BRADFORD SOUTH BRADFORD WEST AND SHIPLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Belmont Business Centre
7 Burnett Street
BD1 5BJ
- Ffôn:
- 01274724192
- E-bost:
- info@volunteeringbradford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window