Hanes ariannol CUMBRIA DEAF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1088406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £466.55k | £305.10k | £350.90k | £96.29k | £150.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.60k | £434.52k | £244.78k | £164.23k | £213.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £80.00k | £190.86k | £5.27k | £7.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.