Hanes ariannol PRISONERS EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1084718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.87m | £1.34m | £1.32m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89m | £1.82m | £1.51m | £1.65m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £415.78k | £419.08k | £411.34k | £426.63k | £471.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £729.44k | £961.44k | £815.66k | £779.22k | £888.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.24k | £11.62k | £206 | £1.07k | £3.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £832.70k | £840.01k | £489.00k | £501.54k | £481.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.58k | £7.44k | £2.02k | £136 | £6.96k | |
|
Incwm - Arall | £85.06k | £49.29k | £37.22k | £42.14k | £51.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £70.54k | £70.54k | £84.75k | £7.41k | £59.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.55m | £1.26m | £1.39m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £245.20k | £270.36k | £251.20k | £265.55k | £310.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.94k | £8.94k | £30.55k | £33.02k | £33.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.