Ymddiriedolwyr THE ALDERLEY EDGE SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1085217

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER DOWLING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christine Jagger | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
Caroline Roberts | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Amy Bernette Cusick | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Rohan Shotton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Peter Webb | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Christine Brophy | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carolyn Joy Alsop | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
JULIA CHRISTINE DICKINSON | Ymddiriedolwr | 09 April 1981 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.