Hanes ariannol THE HELEN HAMLYN TRUST
Rhif yr elusen: 1084839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.68m | £2.22m | £2.19m | £7.40m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30m | £1.65m | £2.72m | £7.60m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.51m | £2.05m | £2.04m | £2.04m | £2.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167.91k | £172.50k | £150.29k | £173.10k | £207.98k | |
|
Incwm - Arall | £525 | £1.21k | £0 | £5.18m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.28m | £1.62m | £2.70m | £7.57m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.69k | £29.29k | £29.56k | £30.64k | £26.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.40k | £48.67k | £43.77k | £53.50k | £49.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.78m | £1.20m | £2.38m | £7.12m | £2.02m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.69k | £29.29k | £29.56k | £30.64k | £26.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.