Hanes ariannol WALTHAM FOREST CHURCHES NIGHT SHELTER-WFCNS LIMITED
Rhif yr elusen: 1086888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.18k | £769.54k | £719.77k | £856.96k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £525.13k | £570.14k | £653.36k | £689.12k | £760.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £74.38k | £140.36k | £218.95k | £162.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.95k | £30.28k | £30.44k | £28.66k | £669.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £106.00k | £739.27k | £689.33k | £828.30k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £309 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £403.93k | £0 | £0 | £0 | £453.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.80k | £546.63k | £602.85k | £646.05k | £712.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.33k | £23.51k | £50.51k | £43.07k | £47.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.12k | £13.09k | £13.21k | £12.62k | £14.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.