EAST GRINSTEAD U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of educational activities among older people and the encouragement of social gatherings. Achieved by the creation of separate self help groups under the umbrella of our organisation. Typical groups include; singing, gardening, science, arts, conversation, languages, discussion, photography, walking, etc. We currently have over 60 such groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Elizabeth Hodgson | Cadeirydd | 20 November 2019 |
|
|
||||
Nigel Lea | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Valerie Wade | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Malcolm Francis | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Janet Dorothy Taylor | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Katrina Valerie Whitfield | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Gary Michael Wood | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Andrea Trigg | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Keith Charles Mason | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS WELLS | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.67k | £44.51k | £33.55k | £44.79k | £46.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.78k | £46.95k | £34.49k | £38.36k | £44.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 25 JUNE 1995 & AMENDED 20 NOVEMBER 2001 AND 22 NOVEMBER 2005 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED ON 22 SEP 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
EAST GRINSTEAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Willow Close
EAST GRINSTEAD
West Sussex
RH19 2DQ
- Ffôn:
- 01342-327452
- E-bost:
- Chair@eastgrinsteadu3a.co.uk
- Gwefan:
-
eastgrinstead.u3asite.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window