PENISTONE COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1087376
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Penistone Community Church is a church serving the communities within Penistone and surrounding areas. It meets for Worship every Sunday at 3.30 pm in Springvale Methodist church, Penistone. It is a 'sister' church to Barnley Hope House church and is a member of the Ground Level Network

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 July 2020

Cyfanswm incwm: £39,663
Cyfanswm gwariant: £14,986

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1187540 PENISTONE COMMUNITY CHURCH
  • 05 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
  • 01 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • PENISTONE CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/07/2016 16/07/2017 16/07/2018 16/07/2019 16/07/2020
Cyfanswm Incwm Gros £11.33k £10.72k £11.49k £12.60k £39.66k
Cyfanswm gwariant £7.03k £13.30k £6.11k £6.91k £14.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 16 Gorffennaf 2020 12 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Gorffennaf 2020 12 Mai 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 16 Gorffennaf 2019 28 Mai 2020 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Gorffennaf 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Gorffennaf 2018 07 Mai 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Gorffennaf 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Gorffennaf 2017 29 Ebrill 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Gorffennaf 2017 Not Required