Hanes ariannol THE FRIENDS OF ANNE OF CLEVES HOUSE

Rhif yr elusen: 1086390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.59k £1.18k £2.37k £2.70k £3.59k
Cyfanswm gwariant £921 £417 £1.45k £1.58k £1.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A