Hanes ariannol BEDFORDSHIRE AND LUTON COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1086516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £2.76m | £5.40m | £5.87m | £4.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83m | £2.24m | £5.11m | £5.49m | £4.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.50k | £1.68m | £222.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.87k | £2.05k | £4.39k | £3.47k | £7.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.67k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.42m | £2.69m | £5.33m | £5.80m | £4.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.08k | £45.36k | £42.95k | £41.75k | £60.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £25.60k | £22.53k | £20.96k | £19.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.76m | £2.16m | £5.01m | £5.34m | £4.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.90k | £83.35k | £100.00k | £147.96k | £165.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £5.00k | £4.20k | £5.00k | £7.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.01m | £4.82m | £5.18m | £4.49m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £5.76k | £5.54k | £6.50k | £5.60k | |
|
Gwariant - Arall | £326 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.