BEDFORDSHIRE AND LUTON COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation makes grants to local community groups and charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,957,873
Roddion a chymynroddion | £7.57k | |
Weithgareddau elusennol | £4.78m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £131.66k | |
Arall | £42.42k |
Cyfanswm gwariant:
£4,594,340
Codi arian | £185.82k | |
Weithgareddau elusennol | £4.41m | |
Arall | £0 |
£121,083 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £296,512 o 9 gontract(au) llywodraeth a £7,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £185.82k | |
Gwariant elusennol | £4.41m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £363.53k |
Codi arian a Arall Gwariant | £185.82k | |
Gwariant elusennol | £4.41m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £484.62k |
Pobl

7 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Luton
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 09 Mai 2001: Cofrestrwyd
- BEDFORDSHIRE & LUTON COMMUNITY FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junaid Ahmed | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Venesa Coodien | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Giles Anthony Neoh | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Louise Mary Mackenzie | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Aimee Gomez | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
James Western | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Ian Taylor | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Collett | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Susan Hughes | Ymddiriedolwr | 12 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.76m | £5.40m | £5.87m | £4.38m | £4.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.24m | £5.11m | £5.49m | £4.85m | £4.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £98.50k | £1.68m | £222.98k | £296.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.05k | £4.39k | £3.47k | £7.77k | £7.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.69m | £5.33m | £5.80m | £4.29m | £4.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.36k | £42.95k | £41.75k | £60.85k | £131.66k | |
|
Incwm - Arall | £25.60k | £22.53k | £20.96k | £19.65k | £42.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.16m | £5.01m | £5.34m | £4.69m | £4.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.35k | £100.00k | £147.96k | £165.74k | £185.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £4.20k | £5.00k | £7.84k | £6.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.01m | £4.82m | £5.18m | £4.49m | £4.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.76k | £5.54k | £6.50k | £5.60k | £5.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.37m | £1.70m | £1.76m | £1.67m | £1.79m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.84m | £3.32m | £4.67m | £3.89m | £3.69m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.43m | £1.61m | £2.56m | £2.26m | £1.74m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/01/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/06/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ("THE OBJECTS") FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: (1) THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE GEOGRAPHIC COUNTY OF BEDFORDSHIRE AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL AND THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS; (2) OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY INCLUDING THOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BEDFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Enterprise House
Wrest Park
Silsoe
Bedford
Bedfordshire
MK45 4HR
- Ffôn:
- 01582 306690
- E-bost:
- administrator@blcf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window