LIVING WORD CHRISTIAN FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church meetings held every Sunday via online platform (as a result of COVID-19 restrictions) - interactive service, praise and worship, prayer, the Word, ministry in response to needs Regularly 'Destined for Greatness' youth forum Regular Prayer-Care /Small Group meetings Outreach, Action against poverty through partnerships
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1202201 LIVING WORD CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 26 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 19 Mawrth 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
- LIVING WORD CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.01k | £34.16k | £24.88k | £24.45k | £21.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.41k | £22.26k | £21.06k | £16.09k | £17.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 3RD JANUARY 2001 AS AMENDED 18 SEPTEMBER 2005 AND 3 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN LONDON AND THE UNITED KINGDOM AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND OTHER SUCH PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY (B) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF PHYSICAL AND MENTAL HEALTH IN LONDON AND IN THE UNITED KINGDOM OR IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT (C) THE RELIEF OF POVERTY IN LONDON AND IN THE UNITED KINGDOM OR IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
LONDON, THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window