TRUST FOR CHERNOBYL CHILDREN (SURREY AND KENT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Respite holidays in UK for children in Belarus. Support for projects in Belarus to improve the environment for children affected by the aftermath of Chernobyl.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2020
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
- Surrey
- Belarws
Llywodraethu
- 03 Mai 2001: Cofrestrwyd
- TCC (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVONNE BURDGE MBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
AMANDA WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR JOSEPH MEYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £950 | £921 | £393 | £220 | £228 | |
|
Cyfanswm gwariant | £560 | £35 | £1.05k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 160 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 160 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 526 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 526 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 891 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 891 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1256 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1256 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 04 Ionawr 2021 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 6 APRIL, 2001.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS PARTICULARLY OF CHILDREN AFFECTED BY THE CHERNOBYL DISASTER BY THE PROVISION OF AID AND THE PROVISION OF RECUPERATIVE HOLIDAYS FOR SUCH CHILDREN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
BELARUS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 BURTONS FIELD COTTAGES
CROOK ROAD
BRENCHLEY
TONBRIDGE
TN12 7BT
- Ffôn:
- 01892723610
- E-bost:
- high.firs@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window