ymddiriedolwyr GESGB
Rhif yr elusen: 1085619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Bessa | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Francesca Twyman | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Laux | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Paul Bellingham | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Maria Lake | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Jennifer Scott | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Niall Mark | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Natasha Hunt | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Andrew Miles | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Ian Leslie Sayers | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Robert Aaron Lockwood | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.