Hanes ariannol THE ABDO COLLEGE OF EDUCATION

Rhif yr elusen: 1087337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.47m £2.08m £2.11m £2.26m £2.85m
Cyfanswm gwariant £2.43m £2.07m £2.06m £2.22m £2.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £246.38k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.00k £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £4.83k £11.17k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.46m £1.83m £1.98m £2.24m £2.84m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.68k £6.07k £6.23k £9.11k £7.69k
Incwm - Arall £0 £246.38k £125.44k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.43m £2.07m £2.06m £2.22m £2.64m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £144.13k £0 £0 £131.54k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0