THE FRIENDS OF MARK CROSS SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the charity is to advance the education of the pupils in the school in particular by developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school and by engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 October 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- FMCS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leanne Dullage | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Alma Scales | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2020 | 15/10/2021 | 15/10/2022 | 15/10/2023 | 15/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.94k | £3.09k | £3.20k | £3.05k | £4.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.04k | £2.06k | £6.70k | £5.63k | £3.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2022 | 17 Tachwedd 2023 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 OCTOBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS;
Maes buddion
MARK CROSS SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends Mark Cross Primary School
Mark Cross C Of E School
Mark Cross
CROWBOROUGH
East Sussex
TN6 3PJ
- Ffôn:
- 01892315451
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window