The Apostolic Faith Mission UK Ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday school for all ages Week night Bible study at various centres Weekly prayer meetings Children Programme during Easter and Christmas Youth Club for Christ Annual Youth camp Annual International Camp meeting Musical Concerts Visit to the Homes for the Elderly Homeless Evangelism Counselling Helping the needy and shut-ins
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,113,067
Roddion a chymynroddion | £901.72k | |
Weithgareddau elusennol | £66.41k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £144.95k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£604,785
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £604.79k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £604.79k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £508.28k |
Pobl

1 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Denmarc
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Sbaen
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- THE APOSTOLIC FAITH (Enw blaenorol)
- THE APOSTOLIC FAITH MISSION UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Sinaanoda MFANDARAHWA | Cadeirydd | 27 July 2022 |
|
|
||||
Rev Toyin Olushola Emitola | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Rev Lazarus Simbanegavi | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Rev Francis Olanrewaju Odudu | Ymddiriedolwr | 27 July 2019 |
|
|
||||
Rev MOHAMMED OLATOKUNBO BALOGUN | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £725.24k | £685.25k | £819.90k | £934.96k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £450.04k | £200.02k | £282.79k | £531.68k | £604.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £572.76k | £621.15k | £731.18k | £768.60k | £901.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £55.45k | £7.59k | £2.70k | £48.53k | £66.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.03k | £56.50k | £86.01k | £117.83k | £144.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £450.04k | £200.02k | £282.79k | £531.68k | £604.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.75k | £5.27k | £6.83k | £6.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.97m | £1.99m | £1.65m | £1.61m | £1.96m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.29m | £1.29m | £2.72m | £2.73m | £3.35m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.05m | £2.56m | £2.24m | £2.68m | £2.61m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.44k | £57.95k | £30.08k | £34.45k | £40.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 JAN 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 MAY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 JUN 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 JUN 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH ACROSS THE UNITED KINGDOM AND AROUND THE WORLD, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY PROCLAIMING THE CHRISTIAN FAITH ACROSS THE UNITED KINGDOM AND EUROPE BY THE SPOKEN WORD, IN PRINT, BY ELECTRONIC MEDIA, BY PERSONAL EVANGELISM AND OTHER EVANGELISTIC ACTIVITIES, WORKING FOR THE SALVATION OF SOULS, RAISING UP AND ORGANISING LOCAL CHURCH CONGREGATIONS, MINISTERING TO EDIFY BELIEVERS, ASSEMBLING PEOPLE TOGETHER TO WORSHIP THE ALMIGHTY GOD FOR MUTUAL ENCOURAGEMENT AND CHRISTIAN FELLOWSHIP IN JESUS CHRIST AND ANY OTHER PROJECTS OR INITIATIVES WHICH FURTHER THE PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN FAITH OR PERSONAL EVANGELISM ; AND TO CARRY OUT SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE, PROVIDED THAT THE ADVANCEMENT OF SUCH PURPOSES MUST BE UNDERTAKEN IN A MANNER THAT IS CONSISTENT WITH ANY DOCTRINAL DISTINCTIVES AND ETHICAL STATEMENTS AS MAY BE ADOPTED AND AMENDED BY THE CHARITY FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
WORLDWIDE, AND LONDON IN PARTICULAR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Apostolic Faith Mission Uk
13 Penhill Road
BEXLEY
Kent
DA5 3EP
- Ffôn:
- 02076398897
- E-bost:
- worship@apostolicfaith.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window