Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ("RCCG") TESTIMONY PARISH BIRMINGHAM CITY

Rhif yr elusen: 1085035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £76.27k £69.99k £63.58k £70.34k £84.00k
Cyfanswm gwariant £66.71k £61.78k £56.15k £62.06k £63.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £647 N/A N/A