Hanes ariannol NORWICH CITY COMMUNITY SPORTS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1088239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84m | £3.89m | £4.59m | £5.69m | £6.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.83m | £4.10m | £4.31m | £5.23m | £5.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £138.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £244.92k | £136.68k | N/A | £96.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £521.75k | £435.99k | £713.35k | £1.08m | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £187.66k | £364.81k | £344.10k | £117.60k | £200.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.13m | £3.08m | £3.53m | £4.49m | £4.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.85m | £3.32m | £3.29m | £3.69m | £4.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £539.79k | £417.46k | £279.71k | £567.29k | £559.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £436.52k | £364.79k | £739.36k | £978.57k | £1.20m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.