Hanes ariannol THE RATIONALIST ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1096577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.13m £106.50k £176.83k £149.35k £145.70k
Cyfanswm gwariant £283.04k £215.20k £221.74k £239.16k £240.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.00m N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £84.25k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £38.19k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £1.74k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £961.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £281.98k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £1.06k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £5.88k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A