Hanes ariannol FRIENDS OF GREAT MILTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 1087643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.99k £7.06k £19.35k £13.14k £18.13k
Cyfanswm gwariant £1.80k £14.78k £11.85k £14.30k £7.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A