THE FRIENDS OF ST ANNE'S CHURCH, KEW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds for the repair and maintenance of St Anne's Church, Kew, we have organised concerts, lectures and other events. We have contributed money for the repair of the flood-prone forecourt, and to restore the church's dilapidated South Porch. We have paid for new floodlighting to enhance the appearance of the church and its security and to restore several important tombs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- F STACQ (Enw gwaith)
- FRIENDS OF ST ANNE'S (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Merrylees | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Lynn Tandler | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Adrian Efland Bradshaw | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Giles Anthony Fraser | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
John Henry Mortley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
SIMON MOLLETT | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
BELINDA PATRICIA PETHICK | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|
||||
WENDY MARGARET BOOTH | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|
||||
Benjamin Harrison Jones | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.78k | £11.82k | £15.92k | £13.84k | £12.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.61k | £29.48k | £3.09k | £2.05k | £13.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Ebrill 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH JANUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO AID IN THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, OF ST ANNE'S CHURCH AND ITS CHURCHYARD IN THE DIOCESE OF SOUTHWARK AND OF THE MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS THEREIN.
Maes buddion
KEW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 RIVERVIEW ROAD
LONDON
W4 3QH
- Ffôn:
- 02087478272
- E-bost:
- stannekew@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window