ymddiriedolwyr NEPACS
Rhif yr elusen: 1088051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK WEEDING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jennifer Louise Mooney | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Thompson | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
REV KATE BROOKE | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
|
||||
DAVID ABRAHAMS | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
SHEILA SEACROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES BLACK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET STOCKDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sareth Ann Nainby-Luxmoore | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.