BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION - LONDON SOUTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Teaching mother tongue Bengali language. 2. Promote cultural awareness among the ethnic. 3. Advise and educate young people. 4. Advise and educate young people about the effect of drugs. 5. Alcohol & smoking. 6. Unemployment job centre. 7. Caring for old age & disabled people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Bangladesh
- India
Llywodraethu
- 18 Medi 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDDIN ALI HOR | Cadeirydd |
|
|
|||||
FAHIM MAKSUD ALI | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
IQBAL AHMED | Ymddiriedolwr | 07 June 2015 |
|
|
||||
ENUS ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ABUTALEB MUHAMMED FAZLUR RASHID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NURUL HOQUE MIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAOZIA SULTANA RASHID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
26 PICKFORD LANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57k | £2.70k | £2.30k | £2.50k | £2.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £1.70k | £900 | £750 | £600 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Chwefror 2025 | 219 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Chwefror 2025 | 585 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Hydref 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Ionawr 2022 | 185 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 27 NOVEMBER, 2000 AND AMENDED ON 22 AUGUST, 2001.
Gwrthrychau elusennol
ESTABLISHED PARTICULARLY FOR THE BENEFIT OF BANGLADESHI PERSONS LIVING IN THE LONDON BOROUGHS OF BEXLEY AND GREENWICH, AND DARTFORD IN KENT TO ADVANCE EDUCATION, RELIEVE POVERTY OR NEED AND PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
BEXLEY, GREENWICH IN LONDON, AND DARTFORD IN KENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 WILLOW AVENUE
SIDCUP
DA15 8NU
- Ffôn:
- 07958534243
- E-bost:
- fahim_maksud@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window