Hanes ariannol ABBEY PARK MIDDLE SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1086287
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.13k £1.20k £0 £2.42k £102
Cyfanswm gwariant £1.72k £2.95k £2.26k £2.12k £251
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A