Ymddiriedolwyr SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF WANDSWORTH
Rhif yr elusen: 1085081

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL SCOTT PHILLIPS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Donya Beale | Ymddiriedolwr | 20 April 2025 |
|
|
||||
Inayat Davoodian | Ymddiriedolwr | 20 April 2025 |
|
|
||||
Maria Pavlou-Marshall | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Daurene Aubrey | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
SHAHPAR ASHRAFI-TARI | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Isaac Latif Marshall | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Roxana Djalili Fontaine | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
DANIELE MORISCO | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.