Hanes ariannol BISHOPS TAWTON PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1086819
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013
Cyfanswm Incwm Gros £15.39k £30.18k £28.52k £42.12k £40.15k
Cyfanswm gwariant £15.23k £25.15k £25.89k £36.50k £48.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A