Hanes ariannol THE EQUITY INCOME TRUST FOR CHARITIES
Rhif yr elusen: 1094572
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.78m | £15.13m | £16.00m | £17.66m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.92m | £16.76m | £18.65m | £19.68m | £2.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.