ymddiriedolwyr THE MEN'S HEALTH FORUM
Rhif yr elusen: 1087375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John William Chisholm CBE FRCGP | Cadeirydd | 09 April 2013 |
|
|||||
Dr Annette Elizabeth Fenner | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Dr Ajanta Biswas | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Ruth Pott | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Matthew David Longley | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Adelle Heather Shaw-Flach | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Dr Shaun Paul Davis | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|||||
Dr SU WANG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARA RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.