Hanes ariannol RAPE AND SEXUAL ABUSE (RASA) CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1094462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £978.57k | £936.73k | £1.03m | £1.14m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £976.61k | £954.15k | £953.86k | £1.15m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.92k | £783.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £744.94k | £696.56k | £357.23k | £294.57k | £153.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.44k | £19.23k | £8.24k | £23.09k | £18.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £138.74k | £645 | £0 | £118.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £130.01k | £778.76k | £1.02m | £1.12m | £1.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £272 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £933.34k | £908.93k | £949.74k | £1.15m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.28k | £45.22k | £4.12k | £0 | £8.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.76k | £8.37k | £8.24k | £16.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £10.00k | £13.13k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.