Hanes ariannol CORN EXCHANGE THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 1092736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £262.95k £143.70k £196.26k £374.28k £430.38k
Cyfanswm gwariant £197.13k £105.44k £116.74k £189.41k £294.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £45.93k £20.07k £5.70k £3.25k