Hanes ariannol MULTI- ETHNIC MANCHESTER AT THE YEAR 2000 (MEM@2K)

Rhif yr elusen: 1090100
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A