Hanes ariannol BIRMINGHAM CITY FC FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1086631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £680.44k £859.85k £1.15m £1.12m £1.30m
Cyfanswm gwariant £601.08k £676.40k £1.03m £1.18m £1.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £36.33k £64.15k £7.60k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £83.30k £45.76k £61.10k £67.14k £206.79k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £560.74k £749.93k £1.08m £1.05m £1.06m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £75 £18 £5 £85 £232
Incwm - Arall £36.33k £64.15k £7.60k £0 £33.33k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £601.08k £676.40k £1.03m £1.18m £1.22m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £14.31k £11.78k £26.60k £31.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0