EDUCAID AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of financial support for education & training for young people in the coastal area of Kenya near Mombasa in Africa
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Solihull
- Swydd Warwig
- Cenia
Llywodraethu
- 02 Awst 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN DAVID CARNELL MBE | Cadeirydd |
|
||||||
Sunny Thethy | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
MRS JENNIFFER KITSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LINDA MARY MAXFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORRAINE ANN ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.49k | £29.69k | £27.05k | £27.87k | £37.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.00k | £15.78k | £28.47k | £44.30k | £13.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11 JUNE 2001
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND NEED AMONG TEACHERS AND PUPILS BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, GOODS AND SERVICES, INCLUDING SCHOLARSHIPS FOR PUPILS (MALE AND FEMALE) IN SCHOOLS AND IN EDUCATION COLLEGES AND OTHER TRAINING ESTABLISHMENTS (BOTH IN AFRICA, AND OTHER CONTINENTS), TOGETHER WITH THE PROVISION OF SPECIAL AIDS AND EQUIPMENT AND ALL OTHER NECESSARY ITEMS (INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, SHELTER, ACCOMMODATION AND MEDICAL CARE AND TREATMENT) FOR SUCH PUPILS AND STUDENTS AND TO ASSIST SUCH PERSONS WITH FOOD, & MEALS, CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT, OUTINGS, HOLIDAYS, TRAVEL (WHETHER GENERALLY OR ON SPECIAL OCCASIONS) WHICH THEY WOULD NOT OTHERWISE BE ABLE TO AFFORD OR OBTAIN, AS SUCH PERSONS HAVE INSUFFICIENT FINANCIAL RESOURCES OF THEIR OWN 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG TEACHERS AND PUPILS BY THE PROVISION OF ALL THE NECESSARY FACILITIES AND EQUIPMENT (INCLUDING BUILDINGS, FURNITURE, BOOKS, AND OTHER TEACHING AID AS AMY BE REQUIRED, AS WELL AS TRAINING AND OTHER EDUCATION COURSES) IN SCHOOLS, UNIVERSITIES AND COLLEGES
Maes buddion
THE CONTINENT OF AFRICA AND IN PARTICULAR IN THE COUNTRIES OF KENYA, TANZANIA, AND UGANDA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Sutton Lodge
Blossomfield Road
Solihull
B91 1NB
- Ffôn:
- 01217051546
- E-bost:
- info@educaid-africa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window