BUFFER (THE BREAST UNIT FUND FOR EDUCATION AND RESEARCH)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATION AND RESEARCH IN THE FIELD OF BREAST CANCER
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Surrey
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 07 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BUFFER (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £1.14k | £860 | £600 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90k | £30.83k | £18.85k | £180 | £60 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 05 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 16 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 19 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 12 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24TH JANUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
(1) THE SUPPORT OF THE DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT OF BREAST DISEASE, PARTICULARLY BREAST CANCER, AT THE BREAST CENTRE AT ST PETER'S HOSPITAL, CHERTSEY, SURREY AND AT SUCH OTHER CENTRES DEDICATED TO THE DIAGNOSIS TREATMENT AND MANAGEMENT OF BREAST DISEASE AS MAY COMMEND THEMSELVES TO THE TRUSTEES; (2) THE ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF CARE AT SUCH CENTRES BY (WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE PURCHASE OF EQUIPMENT, THE EMPLOYMENT AND EDUCATION OF SPECIALIST STAFF AND THE PROMOTION OF KNOWLEDGE AND AWARENESS OF SUCH DISEASE; AND (3) CLINICAL RESEARCH (INCLUDING THE ANALYSIS OF CLINICAL DATA) AT SUCH CENTRES RELATING TO THE DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT OF BREAST DISEASE, PARTICULARLY BREAST CANCER.
Maes buddion
CHERTSEY, SURREY AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window