HOME START BUTETOWN GRANGETOWN RIVERSIDE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start BGR offers support, friendship and practical help to parents with young children in local communities. Our unique service recruits and trains volunteers-usually parents themselves-to provide informal,friendly and confidential support to families who have at least one child under five at home. We support parents as they grow in confidence and strength.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
Llywodraethu
- 30 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162161 HOME-START BUTETOWN GRANGETOWN RIVERSIDE LTD
- 20 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 30 Hydref 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.86k | £298.32k | £315.58k | £114.12k | £127.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.20k | £277.44k | £271.49k | £229.56k | £135.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 23 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 23 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 16 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 16 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 20 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 20 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/09/2000 AS AMENDED ON 22/02/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. B) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN. C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF CARDIFF.
Maes buddion
BUTETOWN, GRANGETOWN, RIVERSIDE IN CARDIFF.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window